2007-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Schultz, Erich, Kaufmann, Lohmar. Bestellt als Geschäftsführer: Riedel, Ulrike, Hamburg, *08.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-06-04: Geschäftsanschrift: Flughafen B, 30662 Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Erdmann-Leutner, Reinhardt, Neunkirchen-Seelscheid, *25.12.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Riedel, Ulrike, Hamburg, *08.05.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Franke, Thomas, Hamburg, *29.02.1964.
2010-01-29: Neue Geschäftsanschrift: Flughafen Terminal C, 30662 Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Breckerbohm, Tays, Gehrden, *14.12.1975. Nicht mehr Geschäftsführer: Erdmann-Leutner, Reinhardt, Neunkirchen-Seelscheid, *25.12.1958. Prokura erloschen: Franke, Thomas, Hamburg, *29.02.1964.
2019-02-12: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Breckerbohm, Tays, Gehrden, *14.12.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ehlers, Jörg, Hamburg, *20.08.1965; Paintner, Martin, Furth, *25.10.1972.
2021-12-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Breckerbohm, Tays, Gehrden, *14.12.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Rohde, Stephanie, Wedemark, *27.07.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.