2007-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Milde, Cersten, Meddersheim, *16.07.1962.
2011-08-15: Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie die Änderung der §§ 5 (Stammkapital) und 12 (Schlussbestimungen) beschlossen. Neue Firma: AIC GmbH.
2012-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Fahrzeuguntersuchungen von Fahrzeugen jeder Art.
2016-11-17: Geändert, nunmehr Geschäftsanschrift: Obersteiner Straße 135 a, 55606 Kirn.