2007-08-13: Bestellt als Geschäftsführer: Kunz, Christiane, geb. Lang, Gaggenau, *01.12.1970.
2009-04-03: Geschäftsanschrift: Rheinstr. 64, 77815 Bühl. Nicht mehr Geschäftsführer: Kunz, Christiane, geb. Lang, Gaggenau, *01.12.1970. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Theis, Reiner, Bühl, *25.01.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-17: Bestellt als Geschäftsführer: Thom, Irene, geb. Dieterle, Bühl, *23.06.1975.
2014-03-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Thom, Irene, geb. Dieterle, Bühl, *23.06.1975.