2013-09-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.09.2013. Geschäftsanschrift: Blesshuhnweg 21, 70378 Stuttgart. Gegenstand: Verkauf und Verleih von mobilen Akku-Ladeterminals. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Öcal, Murat, Stuttgart, *11.06.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-19: Änderung der Geschäftsanschrift: Schmidener Str. 229, 70374 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Özkaya, Ahmet, Stuttgart, *28.02.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-19: Änderung der Geschäftsanschrift: Schmidener Str. 231 A, 70374 Stuttgart.
2017-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Özkaya, Ahmet, Stuttgart, *28.02.1989.
2019-05-13: Bestellt als Geschäftsführer: Özkaya, Ahmet, Stuttgart, *28.02.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Öcal, Murat, Stuttgart, *11.06.1987.
2022-07-27: Bestellt als Geschäftsführer: Öcal, Murat, Stuttgart, *11.06.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Özkaya, Ahmet, Stuttgart, *28.02.1989.