2015-01-16: Geändert (Nachname), nun Geschäftsführer: Tarman, Sevgi, Hamburg, *20.09.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-16: Ausgeschieden Geschäftsführer: Braun, Marlis, Krankenschwester, Hamburg, *12.05.1955. Geändert , nun Geschäftsführer: Tarman, Sevgi, Hamburg, *20.09.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.