2016-08-08: Bestellt als Geschäftsführer: Unger, Dominic, Bergheim, *17.02.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Unger, Eduard, Bergheim, *07.07.1951.