2012-10-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Zimmermann, Michaela, Wannweil, *25.05.1969.
2020-01-07: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Herrmann-Mädler, Gisela, geb. Herrmann, Reutlingen, *19.04.1959. Nicht mehr Geschäftsführer: Herrmann-Mädler, Gisela, geb. Herrmann, Reutlingen, *19.04.1959. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-12-27: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.