2013-08-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Streitberger, Heide, geb. Flaig, Bilanzbuchhalterin, Aldingen.
2015-01-27: Bestellt als Geschäftsführer: Kokic, Danijelis, Aldingen, *12.03.1974.
2016-06-02: Änderung der Geschäftsanschrift: Sulzbachstraße 69, 78554 Aldingen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Flaig, Hartmut, Aldingen, *16.10.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Kokic, Danijelis, Aldingen, *12.03.1974, einzelvertretungsberechtigt.
2017-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Firma geändert; nun: ALLFEST GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung, Vertrieb und Handel von Verbundsystemen einschl. technischer Verbindungsmittel aller Art, insbesondere Profilverbinder, Schrauben und Muttern sowie deren Verarbeitungs- und Bearbeitungswerkzeuge, Handhabungswerkzeuge sowie die Herstellung und der Vertrieb von Heizungs- und Lüftungssystemen.