2009-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 21.01.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Sitz) und Ziffer 19 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Wiesloch. Geschäftsanschrift: Lohmühle 6, 69168 Wiesloch. Bestellt als Geschäftsführer: Anderer, Bernd, Wiesloch, *15.03.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Irene Maria, Dettenheim, *10.08.1970.
2021-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Waldbronn. Neue Geschäftsanschrift: Gartenstraße 43, 76337 Waldbronn.