2014-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Albers, Bernhard, Haren (Ems), *06.04.1939. Bestellt als Geschäftsführer: Schoone, Stefan, Großefehn, *16.05.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-21: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Albers, Bernhard, Haren , *06.04.1939.
2021-09-03: Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Veräußerung und Vererbung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2022-03-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 01.03.2022 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 235,41 auf EUR 25.800,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. 25.800,00 EUR. Prokura erloschen: Albers, Bernhard, Haren , *06.04.1939.