2016-10-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Weinbörner, Bernd, Altena, *13.11.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Singh Bathia, Davinder, Iserlohn, *26.08.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-09: Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -20.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 40.000,00 EUR.