2010-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Tompkins, Paul Kelly, Westlake /Ohio/ USA, *22.09.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Moore, Edward W., Bay Village, USA, *20.07.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-17: Geschäftsführer: Miller, Andreas, Wardenburg, *08.05.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Moore, Edward W., Bay Village, USA / Vereinigte Staaten, *20.07.1957; Rice, Ronald Albert, Hudson /Ohio/ USA, *07.11.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Greaves, Mark, Macclesfield, Cheshire SK10 4QH / Vereinigtes Königreich, *01.06.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Greaves, Mark, Macclesfield, Cheshire SK10 4QH / Vereinigtes Königreich, *01.06.1962.
2019-05-27: Geschäftsführer: Hartmann, Jonathan, Oberhausbergen / Frankreich, *09.11.1971; Johnson, Daniel Matthew, Formby / Vereinigtes Königreich, *29.10.1980, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Chapmann, David, Vlissegem-De Haan/Belgien, *24.05.1947; Weyland, Bernhard, Wildeshausen, *01.04.1950.
2021-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Miller, Andreas, Wardenburg, *08.05.1959. Einzelprokura: Miller, Andreas, Wardenburg, *08.05.1959.
2021-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Jonathan, Oberhausbergen / Frankreich, *09.11.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Geyer, Walter, Schwandorf, *07.09.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-10: Mit der tremco illbruck Group GmbH mit Sitz in Bodenwöhr als herrschendem Unternehmen ist am 14.04.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.