2006-08-08: Ausgeschieden als Geschäftsführer: Landwehr, Norbert. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Achsnick, Jan, Köln, *27.04.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-01-29: Bestellt als Geschäftsführer: Kläsges, Walburga, Aalen, *10.09.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Himmelsbach, Rainer, Köln, *04.10.1965.