2009-10-02: Geschäftsanschrift: Kolbergerstr. 20, 26655 Westerstede. Nicht mehr Geschäftsführer: Frers, Reinhard, Steuerberater, Oldenburg. Bestellt als Geschäftsführer: Stoff, Heinz, Friesoythe, *26.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-16: Bestellt als Geschäftsführer: Frers, Reinhard, Oldenburg, *08.09.1944; Kimpel, Ulrich, Oldenburg, *19.11.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stoff, Heinz, Friesoythe, *26.05.1966.
2017-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Frers, Reinhard, Oldenburg, *08.09.1944.
2021-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Kimpel, Ulrich, Oldenburg, *19.11.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Könemann-Meyer, Anja, Oldenburg, *23.10.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-02: Bestellt als Geschäftsführer: Ahrenholtz, Anke, Uplengen, *06.06.1994; Ahrenholtz, Frauke, Uplengen, *06.06.1994, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Ahrenholtz, Anke, Uplengen, *06.06.1994; Ahrenholtz, Frauke, Uplengen, *06.06.1994; Könemann-Meyer, Anja, Oldenburg, *23.10.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Kehbein, Jens, Rastede, *26.01.1983. Bestellt und wieder ausgeschieden als Geschäftsführer: Sherrod, Markus, Oldenburg, *16.10.1988.