2012-05-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Letzas, Jens, Colditz OT Lastau, *23.09.1973. Bestellt: Geschäftsführer: Dietze, Ronny, Parthenstein-Großsteinberg, *25.11.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Am Stockweg 16, 04668 Grimma-Großbothen.
2022-02-14: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Kolb, Matthias, Parthenstein OT Großsteinberg, *14.03.1975; Scheibe, Volker, Grimma, *09.01.1970.