2005-09-05: Bestellt: Geschäftsführer: Gandyra, Rochus, Gräfenhainichen, *27.11.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gandyra, Herbert, Springe, *29.06.1940. Einzelprokura: Berlin, Heiko, Pulspforde, *15.01.1968.
2006-05-22: Bestellt: Geschäftsführer: Berlin, Heiko, Pulspforde, *15.01.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gütting, Hans-Joachim, Coswig, *23.03.1942. Prokura erloschen: Berlin, Heiko, Pulspforde, *15.01.1968.
2021-05-20: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2021 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von Karosserien, Aufbauten und Anhängern, Handel mit und die Vermietung von Nutzfahrzeugen, Anlagen- und Behälterbau, Maschinenbau, Schweißarbeiten aller Art, Handel mit Metallwaren. Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Geschäftsführer: Berlin, Heiko, Zerbst/Anhalt OT Pulspforde, *15.01.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Berlin, Hendrik, Zerbst/Anhalt OT Pulspforde, *26.08.1997.