2018-12-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.09.2018. Geschäftsanschrift: Bruchstücker 29, 76661 Philippsburg. Gegenstand: Der Erwerb, die Verwaltung, Sanierung, Herstellung und der Umbau sowie die Veräußerung von Immobilien jeglicher Art, einschließlich der Tätigkeit als Bauträger. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schlechter, Arne, Gaggenau, *17.03.1984; Selent, Martin, Östringen, *03.03.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-27: Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Gaggenau. Neue Geschäftsanschrift: Kantstr. 1 A, 76571 Gaggenau.
2021-08-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Selent, Martin, Östringen, *03.03.1973.