2013-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Moormann, Christian, Aachen, *06.08.1970.
2014-10-07: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital/Vinkulierung) beschlossen.
2014-12-23: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hornung, Michael, Zolling, *21.01.1963.
2016-05-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kurz, Heinrich, Aachen, *07.12.1943.
2017-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2017 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung, Entwicklung und Beratung auf dem Gebiet der Mikro- und Optoelektronik. Die Gesellschaft ist berechtigt, verwandte Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Lemme, Max, Köln, *04.10.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kleinjans, Herbert, Roetgen, *25.04.1979.