2005-05-02: Ausgeschieden Geschäftsführer: Götz, Herbert, Schweinfurt, *28.08.1944. Bestellt Geschäftsführer: Wolf, Karlheinz, Waldbüttelbrunn, *30.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-23: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Wolf, Karlheinz, Winterhausen, *30.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.