2010-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Mayer, Clemens, Furtwangen im Schwarzwald, *20.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Mayer, Adalbert, Bad Dürrheim, *19.06.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Heinrich, Uhrmachermeister, Furtwangen.
2010-05-31: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Geschäftsführung) und 13 (Bekanntmachungen) beschlossen.