2008-12-17: Geschäftsanschrift: Grafenstr. 23, 83098 Brannenburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Davignon, Felicitas Heid, Freilassing, *16.08.1951; Dr. Friemel, Clemens, München, *26.05.1973; Hofmann, Peter, Oberaudorf, *24.08.1959.
2009-01-28: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 hat die Änderung der §§ 1 S.1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ANITA Service GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Entwicklungsleistungen, zentrale IT- und Marketingleistungen für Firmen der Firmengruppe ANITA, sowie andere geeignete Dienstleistungen in diesem Bereich.
2010-01-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Klaus, München, *05.09.1955.
2015-12-04: Bestellt: Geschäftsführer: Weber-Unger, Georg, Kufstein / Österreich, *21.09.1979; Weber-Unger, Johannes, Kufstein / Österreich, *16.08.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-08: Prokura erloschen: Hofmann, Peter, Oberaudorf, *24.08.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Biller, Florian, Kiefersfelden, *21.01.1975.