2007-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Errichtung und der Betrieb von ambulanten, teilstationären, stationären, therapeutischen und Arbeitsangeboten zur Förderung, Betreuung und Pflege kranker, behinderter und sozial benachteiligter Menschen, insbesondere von Menschen mit psychischer Behinderung.
2009-09-04: Geschäftsanschrift: Rogahner Str. 4, 19061 Schwerin. Prokura erloschen: Ondrasch, Elvira, Pampow OT Bahnhof - Holthusen.
2012-02-06: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2012 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und § 6 (Vertretung) beschlossen. Neue Firma: ANKER Sozialarbeit Gemeinnützige GmbH.
2016-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Buchholz, Iris, Dragun Ortsteil Drieberg, *24.03.1961.
2018-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Niebergall-Sippel, Karin, Schwerin, *19.03.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Findeisen, Olaf Holger, Schwerin, *25.12.1959; Schön, Sigrun, Schwerin, *06.05.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2018-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Findeisen, Olaf Holger, Schwerin, *25.12.1959; Schön, Sigrun, Schwerin, *06.05.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Kornatzki, Kay, Schwerin, *12.06.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2020-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Kornatzki, Kay, Schwerin, *12.06.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Hüppler, Stephan, Wismar, *23.02.1978, einzelvertretungsberechtigt.