2014-11-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.11.2014. Geschäftsanschrift: Heerstraße 26, 78554 Aldingen . Gegenstand: ganzheitliche Entwicklung mechatronischer Produkte und alle damit verbundenden Geschäfte und Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Kramer, Markus, Spaichingen, *17.02.1968. Geschäftsführer: Spengler, Karin, Siblingen / Schweiz, *08.06.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Spengler, Stefan, Siblingen, *30.10.1957.
2016-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Schimon, Stefan, Hämikon-Berg / Schweiz, *05.01.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Spengler, Karin, Siblingen / Schweiz, *08.06.1963. Prokura erloschen: Spengler, Stefan, Siblingen, *30.10.1957.
2016-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 beschlossen. Firma geändert; nun: ANTRIMON (Deutschland) GmbH. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Noack, Jürgen Dieter, Obernau/LU / Schweiz, *16.05.1965; Siebold, Tobias Manuel, Rheinfelden Baden, *30.08.1974.
2020-02-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Kramer, Markus, Spaichingen, *17.02.1968.
2020-11-25: Bestellt als Geschäftsführer: Könner, Patric Sascha, Konstanz, *13.01.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Noack, Jürgen Dieter, Obernau/LU / Schweiz, *16.05.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Aakti, Mohamed, Bremgarten AG / Schweiz, *12.11.1976.