2008-09-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Machida, Kazumi, Nagano-Ken/Japan, *23.09.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Aoki, Shigeto, Nagano-ken/Japan, *27.05.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Aoki, Shigeto, Nagano-ken/Japan, *27.05.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Nishizawa, Mariko, Nagano-ken/Japan, *18.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Morozumi, Toshiyuki, Nagano/Japan, *13.07.1973.
2010-08-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf.
2020-10-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Nishizawa, Mariko, Nagano-ken/Japan / Japan, *18.11.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Morozumi, Toshiyuki, Düsseldorf, *13.07.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Morozumi, Toshiyuki, Nagano/Japan, *13.07.1973; Takizawa, Yutaka, Düsseldorf, *12.05.1971.