2010-08-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 07.06.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Geschäftsanteile), § 8 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse) und § 11 (Bewertung/Ausscheidungsfolgen) zu ändern. Geschäftsanschrift: Goeckmershof 8, 44289 Dortmund. 25.600,00 EUR.
2017-04-19: Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 , 9 (Gewinnverwendung) und 10 (Einziehung) beschlossen.
2017-10-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Arneckestr. 8, 44139 Dortmund. Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin Geschäftsführer: Jansen, Klaus-Dieter, Dortmund, *29.05.1956, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Wicke-Gehrke, Friedrich, Dortmund, *31.10.1952.