2006-03-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fleischmann, Nancy, Leipzig, *22.03.1981. Bestellt: Geschäftsführer: Gröner, Christoph, Le Lavandou/ Frankreich, *02.04.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-09-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gröner, Christoph, Leipzig, *02.04.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Voigt, Steffen, Leipzig, *06.07.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Ronny Lindenhain. Bestellt: Geschäftsführer: Lindenhain, Ronny, Beucha, *20.02.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Steffen Voigt.
2014-10-30: Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: APARTes Gestalten GmbH. Neuer Gegenstand: Ausführung von Maler- und Lackierarbeiten, Gestaltungsleistungen am Bau, Baunebenleistungen, Bauüberwachung sowie Leistungen als Auftragnehmer.
2016-06-06: Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Lindenhain, Ronny, Beucha, *20.02.1972, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gröner, Frank, Berlin, *28.09.1963.
2020-08-27: Bestellt: Geschäftsführer: Gorens, Theodorus Simon, Kastanienbaum / Schweiz, *27.10.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hallas, Uwe, Jucken, *15.04.1981; Lindenhain, Ronny, Beucha, *20.01.1972. Prokura erloschen: Graichen, Ulf, Leipzig, *07.11.1977; Gröner, Frank, Berlin, *28.09.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fettchenhauer, Andreas, Berlin, *18.10.1973.
2021-05-05: Neuer Sitz: Berlin. Der Sitz ist verlegt nach Berlin .