2008-07-31: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, dessen Herabsetzung um 26.129,19 EUR auf 25.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 25.000,00 EUR.
2017-01-03: Die Gesellschaft ist aufgelöst.Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nun Liquidator: Schädlich, Evelin, Fraureuth, *16.12.1957; Würker, Bernd, Zwickau, *14.04.1953, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-26: Vertretungsbefugnis geändert: Liquidator: Schädlich, Evelin, Fraureuth, *16.12.1957; Würker, Bernd, Zwickau, *14.04.1953, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-17: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.