2019-05-13: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dilmanian, Simon, Brighton, MA/USA / Vereinigte Staaten, *01.09.1988. Geändert, nun Liquidator: Dilmanian, Erik, Hamburg, *31.08.1953, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-03-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Luisenweg 109, 20537 Hamburg.