2007-08-29: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gabs, Ole, Hamburg, *24.11.1974.
2012-05-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Boschstraße 16, 49733 Haren.
2013-04-08: Registerbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Persönlich haftender Gesellschafter: ARKON Shipping Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Haren (Ems) (Amtsgericht Osnabrück HRB 120549). Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: van Grieken, Joachim, Groß Albringswehr, *19.07.1963.
2015-07-16: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Hamburg, 20095 Hamburg, Geschäftsanschrift: Glockengießerwall 20, 20095 Hamburg.
2019-01-21: Prokura erloschen: Gabs, Ole, Hamburg, *24.11.1974.
2020-12-09: Prokura erloschen: van Grieken, Joachim, Groß Albringswehr, *19.07.1963. Einzelprokura: Westphal, Torben, Haren , *19.02.1989.