2008-11-19: War Geschäftsführer:; 3. Ostendorf, Ralf, *05.11.1965, Mettingen Prokura: 2. Herrmann, Björn, *13.01.1969, Michendorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2009-07-28: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Schwedenstraße 9, 13359 Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Herrmann, Björn.
2010-02-23: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Drazkowski, Jörg Prokura: 3. Paul, Karsten, *06.09.1961, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 4. Tabu, Turgut, *15.02.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist:; 1. Trapp, Andreas.
2011-10-19: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Änderung zu Nr. 1:; Vertretungsbefugnis berichtigt; Geschäftsführer:; Gierer, Gunnar.
2011-12-01: Firma: ARKTIS Gesellschaft für Telekommunikation und Datentechnik mit beschränkter Haftung Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Gierer, Gunnar; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 5. Krauß, Steffen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2011 und vom 04.11.2011 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst..
2012-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer:; 4. Heckert, Martin; Geschäftsführer:; 6. Tabu, Turgut, *15.02.1973, Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 4. Tabu, Turgut.
2013-05-07: Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.03.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tag ist die ARKTIS Gesellschaft für Facility Management mit beschränkter Haftung, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 108737 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist..
2014-08-08: Geschäftsführer: 7.
Gierer, Jochen, *19.07.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-03-02: Prokura: 5.
Schöne, Andre, *12.02.1979, Brieselang; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2016-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Gierer, Jochen
2017-03-17: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2017-06-13: Prokura: 6.
Schönfeldt, Olaf, *21.09.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-09-14: Geschäftsführer: 8.
Sauer, Heiko, *08.04.1970, Berlin
2019-04-12: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 . Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 04.12.2018 mit der COCOSOFT SYSTEMS GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 90593, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 03.04.2019 zugestimmt hat.
2019-07-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gierer, Gunnar; Änderung zu Nr. 8: Geschäftsführer: Sauer, Heiko; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 7.
Frank, Torsten, *09.09.1970, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2019-10-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Brunsbütteler Damm 156 - 172, 13581 Berlin
2020-03-11: Geschäftsführer: 9.
Rudat, Ludwig, *16.12.1966, Berlin
2020-07-23: Änderung zu Nr. 9: Geschäftsführer: Rudat, Ludwig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Paul, Karsten; Nicht mehr Prokurist: 6. Schönfeldt, Olaf
2020-09-18: Prokura: Änderung zu Nr. 5: Schöne-Krüger, André, *12.02.1979, Brieselang; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2021-12-30: Firma: ARKTIS IT solutions GmbH; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Schöne-Krüger, André; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2022-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Rudat, Ludwig