2006-03-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Bost, Martin, Aachen.
2015-05-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kruse, Franziska Viola, Aachen, *03.02.1995, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kruse, Joachim, Aachen, *12.09.1960.