2005-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Noublanche, Jacques Maurice Roger, Nantes/Frankreich, *05.05.1951. Bestell zum Geschäftsführer: Alefsen de Boisredon d'Assier, Hubert Marie Louis, Nantes/Frankreich, *01.08.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-04-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Michele, Helmut, Castrop-Rauxel. Bestellt zum Geschäftsführer: Jacobs, Marc, Nantes/Frankreich, *20.09.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-06-12: Bestellt zum Geschäftsführer: Wachs, Hartmut, Bensheim, *01.06.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-10-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Wachs, Hartmut, Bensheim, *01.06.1951. Prokura erloschen: Busch, Peter, Bochum.
2009-07-17: Geschäftsanschrift: Feldbachacker 10, 44149 Dortmund. Bestellt als Geschäftsführer: Vanek, Miroslav, Egg/Schweiz, *09.12.1945, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Alefsen de Boisredon d'Assier, Hubert Marie Louis, Nantes/Frankreich, *01.08.1964; Jacobs, Marc, Nantes/Frankreich, *20.09.1955. Bestellt zum Geschäftsführer: Léger, Pierre Yves, Nantes/Frankreich, *02.04.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Léger, Pierre Yves, Nantes / Frankreich, *02.04.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Gurnot, Frédéric, Kwidzyn / Polen, *30.05.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Vanek, Miroslav, Egg/Schweiz, *09.12.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Strähnz, Thomas Karl Maria, Essen, *18.10.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: de Jonge, Frank, Oldenburg, *27.12.1967.
2021-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Gurnot, Frédéric, Kwidzyn / Polen, *30.05.1964. Prokura erloschen: de Jonge, Frank, Oldenburg, *27.12.1967.