2014-04-17: Ausgeschieden Geschäftsführer: auf der Heide, Gerhard, Kaufmann, Kaltenkirchen; König, Rüdiger, Henstedt-Ulzburg. Bestellt Geschäftsführer: auf der Heide, Leif, Kisdorf, *17.08.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Försterweg 130, 22525 Hamburg.
2022-03-28: Ausgeschieden Geschäftsführer: auf der Heide, Leif, Kisdorf, *17.08.1976. Bestellt Geschäftsführer: Mielke, Petra, Hamburg, *20.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.