2007-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Munz, Stephan, Rosengarten, *28.06.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Ruoff, Joachim, Schwäbisch Hall, *29.09.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Munz, Stephan, Rosengarten, *28.06.1959; Ruoff, Joachim, Rosengarten, *29.09.1968.
2007-01-15: Bestellt als Geschäftsführer: Munz, Stephan, Rosengarten, *28.06.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Ruoff, Joachim, Schwäbisch Hall, *29.09.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Munz, Stephan, Rosengarten, *28.06.1959; Ruoff, Joachim, Rosengarten, *29.09.1968.
2008-06-16: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Ruoff, Wolfgang, Maschinenbautechniker, Schwäbisch Hall, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Ruoff, Wolfgang, Maschinenbautechniker, Schwäbisch Hall. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Ruoff, Joachim, Schwäbisch Hall, *29.09.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.