2014-07-17: Firma: ARYS GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Greifswalder Straße 219, 10405 Berlin; Gegenstand: Produktion und Vertrieb von Bekleidung und Accessoires. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem ähnlichen Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Sturm, Frederik, *17.05.1992, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 03.04.2014
2015-01-29: Geschäftsführer: 2.
Drimalski, Carmen Elisabeth, geb. Happ, *26.08.1971, Flieden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-02-26: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Prenzlauer Allee 36g, 10405 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Drimalski, Carmen Elisabeth, geb. Happ
2018-09-06: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kollwitzstraße 51, 10405 Berlin
2020-12-22: Geschäftsführer: 3.
Sarnighausen, Matthis, *16.09.1988, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen