2007-09-17: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.08.2007 wurde das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 228.000 Euro auf 300.000 Euro erhöht und § 3 des Gesellschaftsvertrags entsprechend geändert..
2008-08-22: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.08.2008 sind das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 200.000 EUR auf 500.000 EUR erhöht und § 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert worden..
2012-10-12: Geschäftsanschrift: Ludwig-Sütterlin-Straße 3, 28355 Bremen; Prokura: 1. Peters, Marco, *29.02.1976, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-02-12: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2012 ist das Stammkapital um 450.000 EUR herabgesetzt auf 50.000 EUR und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital).
2017-01-27: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren vertreten. Änderung zu Nr. 2: Liquidator: Fieke, Bernd, *01.12.1946, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Änderung zu Nr. 3: Liquidator: Kurzmann, Klaus, *22.09.1955, Bremen. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Peters, Marco. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 ist die Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2016 aufgelöst.
2018-11-05: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.