2007-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Savino, Angela Loredana, Kehl, *04.03.1980. Bestellt als Geschäftsführer: Bigalke, Oliver, Lörrach, *10.12.1981.
2007-11-12: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2008-08-25: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Bigalke, Oliver, Lörrach, *10.12.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.