2011-02-07: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kanalstraße Nord 6, 26629 Großefehn. Nicht mehr Geschäftsführer: Assing, Mario, Großefehn, *07.12.1974; Assing, Uwe, Großefehn, *13.10.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Andre, Kochanek, Großefehn, *21.03.1982; Karina, Assing-Kochanek, Großefehn, *13.10.1980, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Andre, Kochanek, Großefehn, *21.03.1982.