2010-09-16: Geschäftsanschrift: Birkenweg 21, 37186 Moringen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Friedrich, Jan, Moringen, *08.03.1981; Gürtler, Dennis, Moringen, *04.08.1983.
2022-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Friedrich, Rainer, Katlenburg-Lindau, *23.04.1947. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Gürtler, Jürgen, Moringen, *14.09.1949.