2008-11-17: Geschäftsanschrift: Lechhalde 1 1/2, 87629 Füssen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schlichtherle, Heinrich, Reutte (Österreich), *06.03.1949. Bestellt: Geschäftsführer: Fink, Manfred, Roppen (Österreich), *30.12.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fink, Manfred, Roppen (Österreich), *30.12.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Schiffer, Klaus, Elbigenalp (Österreich), *04.11.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schiffer, Klaus, Elbigenalp / Österreich, *04.11.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Schratz, Stefan, Reutte / Österreich, *08.10.1983; Schretter, Hannes, Ehrwald / Österreich, *03.07.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.