2012-10-23: Bestellt als Geschäftsführerin: Herr, Katja, Usingen, *08.05.1973.
2012-10-23: Bestellt als Geschäftsführerin: Herr, Katja, Usingen, *08.05.1973.
2020-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 mit Nachtrag vom 06.11.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.580,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 34.180,00 EUR.
2021-02-23: Bestellt als Geschäftsführer: Brüning, Michael, Wiesbaden, *02.03.1968.