2019-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Brock, Doris, Emsdetten, *23.08.1953.
2020-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Brock, Hendrik, Emsdetten, *28.05.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.