2015-09-22: Geschäftsführer: 2. Veithoefer, Marcus, *06.03.1976, Elmshorn; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-01-26: Sitz/Niederlassung: Bokholt-Hanredder; Geschäftsanschrift: Offenau 63 a, 25335 Bokholt-Hanredder; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.01.2017 ist der Sitz der Gesellschaft nach Bokholt-Hanredder verlegt und der Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert worden.