2014-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Lambert, Günter, Techniker, Neustadt/Wstr.
2015-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Lambert, Herbert, Neustadt/Wstr., *28.07.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Lambert, Erika, Neustadt, *18.08.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Hatzenbühler, Rainer, Neustadt, *20.08.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2016-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2 beschlossen.
2016-12-23: Die Gesellschafterversammlung hat am 16.11.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 hat weiterhin die Neufassung der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2018-01-19: Bestellt als Geschäftsführer: Köhler, Simon, Neustadt-Hambach, *11.01.1983, einzelvertretungsberechtigt.