2008-06-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmidt, Rainer Stefan, Tittling, *06.06.1970. Bestellt: Geschäftsführer: Fürst, Reiner Matthias, Tittling, *13.02.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Koch, Michael, Passau, *08.02.1963.
2014-12-17: Der mit der Neue Presse Verlags-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Passau (Amtsgericht Passau HRB 4002) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13.09.2000 ist am 25.11.2014 als Ergebnisabführungsvertrag neugefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2014 hat zugestimmt.
2019-01-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fürst, Reiner Matthias, Tittling, *13.02.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Schreiner, Johannes Carl-Heinz, Ingolstadt, *09.12.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-08: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Schreiner, Johannes Carl-Heinz, Passau, *09.12.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-05: Bestellt: Geschäftsführer: Fürst, Reiner, Tittling, *13.02.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schreiner, Johannes Carl-Heinz, Passau, *09.12.1989.