2019-08-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2019. Geschäftsanschrift: Brunnenwiesen 25E, 70619 Stuttgart. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere durch den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, im eigenen Namen für eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Eder, Heinz, Stuttgart, *22.10.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-23: Bestellt als Geschäftsführer: Kusdil, Oguz, München, *21.09.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-06: Bestellt als Geschäftsführer: Lieder, Horst Hermann, Freiburg im Breisgau, *28.10.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kusdil, Oguz, München, *21.09.1979.
2022-05-17: Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Fellbach. Änderung der Geschäftsanschrift: Maria-Merian-Straße 4, 70736 Fellbach.