2006-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Espelkamp beschlossen.
2011-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Kairies, Heinrich Richard, Eschweiler, *31.03.1957, einzelvertretungsberechtigt.
2011-11-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Kairies, Heinrich Richard, Eschweiler, *31.03.1957. Prokura erloschen: Ortmeier, Stefan, Vlotho, *14.01.1977.
2012-08-09: Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 475.000,00 EUR beschlossen.
2012-08-28: Bestellt als Geschäftsführer: Reckmann, Guido Friedrich, Herford, *04.12.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-03: Bestellt als Geschäftsführer: Bollmann, Guido, Bad Laer, *23.01.1973, einzelvertretungsberechtigt.
2017-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Wojtynia, Ingo, Porta Westfalica, *21.05.1956.
2017-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Aumann Espelkamp GmbH.
2020-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Niermann, Friedrich-Wilhelm, Stemwede, *20.07.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Niermann, Friedrich-Wilhelm, Stemwede, *20.07.1964; Siekmann, Laura, Bielefeld, *29.08.1989.
2020-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2021-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Beckhoff, Rolf, Verl, *28.03.1968. Nicht mehr Geschäftsführer: Bollmann, Guido, Bad Laer, *23.01.1973.
2021-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Beckhoff, Rolf, Verl, *28.03.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Pollitt, Jan-Henrik, Gütersloh, *24.11.1986; Siekmann, Laura, Bielefeld, *29.08.1989. Prokura erloschen: Siekmann, Laura, Bielefeld, *29.08.1989.
2022-02-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Klostermann, Marco, Espelkamp, *19.05.1979.
2022-03-10: Bestellt als Geschäftsführer: Doser, Armin, Villingen-Schwenningen, *24.01.1967. Nicht mehr Geschäftsführer: Pollitt, Jan-Henrik, Gütersloh, *24.11.1986.