2011-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Firma und Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Niefern-Öschelbronn. Neue Geschäftsanschrift: Hauptstraße 153, 75223 Niefern-Öschelbronn.
2011-09-16: Bestellt als Geschäftsführer: Scodeller, Christian, Niefern-Öschelbronn, *06.01.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-12-07: Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 auf 56.000,00 EUR erhöht. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.