2018-10-05: Bestellt: Geschäftsführer: Weiß, Thomas, Nürnberg, *29.03.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-14: Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2020 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 1.370,81 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 4 Stammkapital und § 9 Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüsse. Neues Stammkapital: 52.500,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weiß, Karl-Heinz, Kfz.-Mechaniker, Altdorf, Grünsberg. Geschäftsführer: Weiß, Heidemarie, Kauffrau, Nürnberg, *07.04.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.