2007-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Maier, Marco, Dogern, *28.04.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Waser, Erich, Waldshut-Tiengen, *21.04.1948, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Waser, Erich, Waldshut-Tiengen.
2008-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Gesellschafter - Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 200.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 250.000,00 EUR. Einzelprokura: Waser, Carmen, geb. Haß, Waldshut-Tiengen, *30.07.1957.
2013-12-30: Bestellt als Geschäftsführer: Üzümyemez, Mehmet, Lauchringen, *04.04.1980, einzelvertretungsberechtigt.
2019-03-01: Bestellt als Geschäftsführer: Frohm, Georg Hinrich, Ibach, *31.10.1985. Nicht mehr Geschäftsführer: Üzümyemez, Mehmet, Lauchringen, *04.04.1980.